Hanes ariannol Carers Plus Yorkshire Ltd
Rhif yr elusen: 1046228
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £549.08k | £642.07k | £864.76k | £1.12m | £1.38m | |
|
Cyfanswm gwariant | £493.17k | £619.06k | £701.04k | £970.05k | £1.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £305.72k | £406.78k | £449.71k | N/A | £660.77k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £18.61k | N/A | £15.90k | £561.32k | £269.46k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £14.59k | £18.55k | £10.71k | £33.12k | £40.76k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.00k | £9.39k | £2.59k | £2.02k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £533.33k | £613.83k | £695.30k | £953.43k | £1.34m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £163 | £307 | £168 | £112 | £1.49k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £155.98k | £132.43k | £1.21k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £490.71k | £611.46k | £700.48k | £968.24k | £1.27m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.47k | £7.60k | £566 | £1.82k | £2.79k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.07k | £0 | £25.80k | £0 | £29.02k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.