Hanes ariannol COMMUNITY COUNCIL OF STAFFORDSHIRE
Rhif yr elusen: 1046364
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/08/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £390.42k | £338.00k | £255.31k | £188.70k | £215.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £387.84k | £317.61k | £259.00k | £197.45k | £517.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £200.00k | £77.48k | £114.54k | £39.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £60.00k | £28.00k | £33.70k | £109.38k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.