Hanes ariannol ALEXANDRA PARK SCHOOLS PARENTS AND FRIENDS CLUB
Rhif yr elusen: 1046454
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 15/02/2008 | 14/02/2009 | 14/02/2010 | 14/02/2011 | 14/02/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.62k | £3.26k | £2.95k | £2.84k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.99k | £1.53k | £1.08k | £3.18k | £4.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.