Hanes ariannol THE NATIONAL FUND
Rhif yr elusen: 1046814
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.12m | £17.87m | £10.88m | £15.49m | £9.27m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.71m | £25.98m | £7.56m | £2.67m | £1.97m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12.12m | £17.87m | £10.88m | £11.36m | £8.22m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £4.12m | £1.05m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £189.86k | £203.43k | £710.29k | £723.06k | £285.63k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.50m | £1.64m | £1.72m | £1.94m | £1.69m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £189.86k | £203.43k | £710.29k | £723.06k | £285.63k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.03m | £0 | £1.23m | £1.36m | £1.18m | |
|
Gwariant - Arall | £15.94k | £24.14m | £5.13m | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.