Hanes ariannol MIDSTREAM (WEST LANCS) LTD
Rhif yr elusen: 1047350
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.91m | £2.04m | £2.09m | £1.89m | £2.05m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.70m | £1.85m | £1.56m | £1.68m | £1.87m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £929.63k | £826.13k | £633.50k | £729.34k | £705.80k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £451.76k | £59.10k | £8.93k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £942 | £853 | £7.02k | £964 | £1.59k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £121.15k | £120.51k | £4.18k | £30.51k | £78.17k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.77m | £1.91m | £1.62m | £1.79m | £1.95m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.68k | £5.95k | £1.80k | £309 | £11.34k | |
|
Incwm - Arall | £5.78k | £4.13k | £460.98k | £60.19k | £10.65k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.58m | £1.72m | £1.56m | £1.65m | £1.81m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £119.62k | £130.13k | £4.44k | £26.84k | £61.77k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.