Hanes ariannol EAST GRINSTEAD TOWN MUSEUM
Rhif yr elusen: 1047505
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2015 | 31/05/2016 | 31/05/2017 | 31/05/2018 | 31/05/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £53.54k | £141.43k | £141.34k | £30.94k | £17.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £42.93k | £53.53k | £146.86k | £148.03k | £26.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.00k | £1.00k | £1.00k | £1.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £9.16k | £6.80k | £6.80k | £3.50k | £5.72k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.