Hanes ariannol THE ROBERT VIVIAN MEMORIAL TRUST
Rhif yr elusen: 1047552
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/03/2011 | 30/03/2012 | 30/03/2013 | 02/04/2014 | 02/04/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.65k | £2.95k | £3.22k | £2.89k | £59.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.02k | £3.01k | £3.06k | £2.87k | £60.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.