Hanes ariannol NATIONAL HEART AND LUNG FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1048073
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £780.13k | £660.68k | £631.38k | £638.32k | £659.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £138.17k | £1.08m | £1.03m | £1.04m | £809.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £244.87k | £104.27k | £78.47k | £138.18k | £157.73k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £535.26k | £556.41k | £552.91k | £500.14k | £502.03k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £228.42k | £91.03k | £63.93k | £111.28k | £97.53k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £68.95k | £994.87k | £925.12k | £946.21k | £724.43k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £69.22k | £83.92k | £107.32k | £90.29k | £84.64k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £68.95k | £994.87k | £15.69k | £37.37k | £74.43k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £909.44k | £908.84k | £650.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £82.71k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.