Hanes ariannol ASIST
Rhif yr elusen: 1048075
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (40 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £831.60k | £786.31k | £763.99k | £796.99k | £1.15m | |
|
Cyfanswm gwariant | £858.13k | £848.22k | £749.66k | £745.67k | £1.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £429.04k | £428.79k | £415.00k | £415.00k | £790.91k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £32.32k | £44.43k | £16.94k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £828.72k | £784.54k | £730.44k | £746.78k | £1.13m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £590 | £579 | £129 | £62 | £1.07k | |
|
Incwm - Arall | £2.29k | £1.19k | £1.10k | £5.72k | £400 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £858.13k | £848.22k | £735.30k | £745.27k | £1.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £14.36k | £400 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.36k | £6.61k | £4.64k | £3.61k | £4.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.