Hanes ariannol ALZHEIMERS SUPPORT
Rhif yr elusen: 1048314
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.77m | £1.97m | £1.95m | £2.23m | £2.20m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.95m | £1.94m | £1.82m | £1.92m | £2.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £646.36k | £615.98k | £615.98k | N/A | £669.65k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £644.19k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £168.07k | £194.31k | £354.00k | £510.64k | £319.63k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.61m | £1.78m | £1.60m | £1.72m | £1.88m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £116 | £95 | £142 | £90 | £4.47k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £33.28k | £191.17k | £364.08k | £135.27k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.88m | £1.87m | £1.76m | £1.84m | £2.08m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £73.81k | £67.19k | £64.25k | £82.79k | £105.43k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.