Hanes ariannol MARY HARE
Rhif yr elusen: 1048386
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 10/07/2019 | 10/07/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.11m | £13.39m | £17.15m | £16.98m | £16.05m | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.37m | £14.22m | £16.03m | £15.85m | £16.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £9.17m | £12.20m | £13.54m | £14.26m | £14.22m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.36m | £296.00k | £628.00k | £518.00k | £478.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £453.00k | £290.00k | £2.78m | £1.92m | £925.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £683.00k | £502.00k | £128.00k | £451.00k | £536.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £11.94m | £12.54m | £13.64m | £14.56m | £14.53m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.00k | £9.00k | £2.00k | £3.00k | £35.00k | |
|
Incwm - Arall | £28.00k | £44.00k | £597.00k | £41.00k | £33.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £266.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.73m | £12.35m | £14.54m | £14.16m | £15.62m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £640.00k | £551.00k | £345.00k | £267.00k | £302.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £43.00k | £0 | £59.00k | £61.00k | £36.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £1.32m | £1.15m | £1.43m | £97.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.