Hanes ariannol CELESTIAL CHURCH OF CHRIST BATTERSEA PARISH
Rhif yr elusen: 1048403
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.81k | £23.97k | £14.99k | £15.63k | £14.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.02k | £16.41k | £3.09k | £14.61k | £13.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.