Hanes ariannol LANDAU LIMITED
Rhif yr elusen: 1048645
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.18m | £3.43m | £3.94m | £4.98m | £6.39m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.31m | £3.23m | £3.73m | £4.87m | £6.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £11.21k | £19.71k | N/A | £939.54k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £897 | N/A | £29.44k | £30.34k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.82m | £2.80m | £2.59m | £2.72m | £3.65m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £347.32k | £616.66k | £1.35m | £2.26m | £2.74m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.00k | £2.99k | £2.92k | £2.08k | £2.95k | |
|
Incwm - Arall | £6.65k | £8.10k | £9.63k | £514 | £2.15k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.31m | £3.23m | £3.73m | £4.87m | £6.28m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £57.54k | £79.03k | £100.33k | £99.38k | £135.66k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.02m | £1.48m | £1.50m | £1.91m | £2.28m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.