ymddiriedolwyr THE LIVING PAINTINGS TRUST
Rhif yr elusen: 1049103
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catherine Bailey | Cadeirydd | 01 November 2016 |
|
|
||||
LOUIS MOORHOUSE | Ymddiriedolwr | 26 January 2024 |
|
|
||||
Paramjit Kaur Jetha | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|
||||
Jane Elizabeth Burgess | Ymddiriedolwr | 18 March 2022 |
|
|
||||
Shalin Malde | Ymddiriedolwr | 21 January 2022 |
|
|
||||
Claire Short Mrs | Ymddiriedolwr | 17 January 2020 |
|
|
||||
Jane Findlay | Ymddiriedolwr | 02 August 2019 |
|
|
||||
David Robert Hall | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.