Hanes ariannol THE EPSOM AND ST HELIER NHS TRUST CHARITABLE FUND
Rhif yr elusen: 1049197
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £656.43k | £590.71k | £793.22k | £451.28k | £199.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £375.01k | £867.21k | £522.86k | £840.76k | £514.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £612.95k | £520.26k | £755.67k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £28.41k | £11.01k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.13k | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £36.35k | £42.04k | £26.53k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £451.04k | £143.56k | £353.92k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £294.93k | £794.55k | £398.41k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £80.08k | £72.66k | £124.45k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £37.60k | £3.00k | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £179.48k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £10.35k | £9.37k | £28.41k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.