Hanes ariannol BATH JUNIOR GATEWAY CLUB
Rhif yr elusen: 1049267
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2014 | 28/02/2015 | 28/02/2016 | 28/02/2017 | 28/02/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.15k | £28.47k | £28.85k | £28.85k | £27.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.35k | £33.34k | £25.19k | £33.34k | £26.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.