Hanes ariannol WEST SILVERTOWN VILLAGE COMMUNITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1049485
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £268.59k | £462.70k | £489.22k | £737.26k | £873.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £237.12k | £396.12k | £404.59k | £721.29k | £866.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £412.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £15.60k | £21.84k | £159.40k | £215.00k | £412.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £374.47k | £508.69k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £194.51k | £189.02k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £168.29k | £175.90k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £721.29k | £866.82k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £2.88k | £2.88k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £99.78k | £89.12k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.