Hanes ariannol CARDINHAM PRE SCHOOL
Rhif yr elusen: 1049598
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.71k | £33.35k | £58.28k | £39.36k | £1.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £35.95k | £30.38k | £57.71k | £50.85k | £1.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £26.87k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.