Hanes ariannol Durham Area Disability Leisure Group
Rhif yr elusen: 1049610
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £119.03k | £99.82k | £93.02k | £87.43k | £97.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £80.13k | £59.69k | £81.22k | £103.56k | £117.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £38.75k | £50.00k | £75.40k | £47.29k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | £40.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.