Hanes ariannol FRIENDS OF CHURCH ASTON INFANTS SCHOOL
Rhif yr elusen: 1049630
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 12/09/2017 | 12/09/2018 | 12/09/2019 | 12/09/2020 | 12/09/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.37k | £3.05k | £2.12k | £2.26k | £2.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.04k | £2.96k | £1.41k | £5.80k | £1.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.