Hanes ariannol CADDINGTON PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1049662
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (91 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.81k | £96.85k | £116.47k | £110.37k | £111.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.90k | £86.29k | £111.83k | £126.22k | £117.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £93.49k | N/A | £89.14k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £879 | N/A | N/A | £75.30k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.