Dogfen lywodraethu RAPE AND SEXUAL ABUSE SUPPORT CENTRE (CHESHIRE AND MERSEYSIDE)
Rhif yr elusen: 1049826
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21/09/1995 AS AMENDED ON 02/08/2000 AS AMENDED ON 18/09/2001 AS AMENDED ON 10/05/2005 AS AMENDED ON 22/10/2013 as amended on 26 Jan 2023
Gwrthrychau elusennol
A)TO RELIEVE THE PHYSICAL, MENTAL AND EMOTIONAL DISTRESS OF PEOPLE FROM CHESHIRE, MERSEYSIDE AND THE SURROUNDING AREA WHO HAVE EXPERIENCED ANY FORM OF SEXUAL VIOLENCE. B)TO RELIEVE THE DISTRESS OF RELATIVES AND FRIENDS OF SUCH VICTIMS THROUGH THE PROVISION OF A COUNSELLING SERVICE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
WARRINGTON AND SURROUNDING AREA
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.