Hanes ariannol THE BRIGSTOWE PROJECT
Rhif yr elusen: 1049945
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £314.28k | £351.57k | £398.36k | £649.34k | £775.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £301.81k | £323.01k | £403.36k | £539.38k | £676.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £73.15k | £73.15k | £76.28k | £79.46k | £79.46k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £42.67k | £41.27k | £71.47k | £17.20k | £94.03k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £564.06k | £647.48k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £13.45k | £9.82k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £70.32k | £114.35k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £1.50k | £4.21k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £520.46k | £654.02k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £18.92k | £22.08k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £2.90k | £4.77k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.