Hanes ariannol TIME TOGETHER
Rhif yr elusen: 1050035
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £422.54k | £399.49k | £435.31k | £385.73k | £386.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £427.39k | £419.64k | £326.33k | £351.20k | £401.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £149.28k | £118.20k | £143.51k | £107.98k | £138.45k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £25.52k | £27.34k | £518 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.