Hanes ariannol BEXLEY SPECIAL NEEDS ACCESS TO PROVISION
Rhif yr elusen: 1050054
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £379.10k | £338.22k | £360.58k | £276.79k | £35.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £352.70k | £308.58k | £319.39k | £296.84k | £234.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £255.30k | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £146.10k | £9.32k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.