Hanes ariannol THE HAMPSTEAD GARDEN SUBURB TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1050098
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.48m | £1.50m | £1.80m | £1.81m | £1.90m | |
|
Cyfanswm gwariant | £964.67k | £1.02m | £1.10m | £1.19m | £1.13m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.69k | £3.00k | £692 | £468 | £1.92k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.57k | £4.63k | £3.30k | £10.53k | £15.94k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £839.36k | £824.35k | £1.06m | £1.08m | £1.07m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £213.75k | £239.60k | £203.21k | £201.43k | £248.83k | |
|
Incwm - Arall | £421.51k | £431.63k | £531.00k | £518.92k | £563.70k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.69k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £867.72k | £880.35k | £1.02m | £1.04m | £1.00m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £96.95k | £142.46k | £74.48k | £143.99k | £131.73k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.76k | £19.69k | £19.93k | £19.38k | £19.38k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £29.07k | £25.80k | £20.06k | £27.33k | £13.23k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £96.95k | £142.46k | £74.48k | £143.99k | £131.73k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.