Hanes ariannol ISLE OF WIGHT CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1050217
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £662.92k | £735.85k | £791.84k | £882.88k | £935.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £711.41k | £721.35k | £712.17k | £808.62k | £938.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £394.00k | £1.73k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £140.70k | £340.91k | £374.41k | £394.00k | £523.79k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £16.09k | £30.12k | £31.70k | £27.94k | £16.65k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £9.78k | £8.69k | £0 | £10.81k | £13.92k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £636.81k | £696.11k | £757.49k | £843.40k | £901.76k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £133 | £447 | £1.13k | £730 | £3.08k | |
|
Incwm - Arall | £109 | £479 | £1.52k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £696.65k | £697.22k | £692.93k | £779.88k | £908.64k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £14.77k | £24.13k | £19.24k | £28.74k | £29.57k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.56k | £2.60k | £2.66k | £2.66k | £2.78k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £69.50k | £96.64k | £117.17k | £72.19k | £49.50k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.