ymddiriedolwyr WIGAN MUSIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 1050223
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David W Evans | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Dr Andrew S Richardson | Ymddiriedolwr | 03 March 2023 |
|
|
||||
Alexandra H Garden | Ymddiriedolwr | 03 March 2023 |
|
|
||||
Leesha M Gaffney | Ymddiriedolwr | 03 March 2023 |
|
|
||||
Dr Melanie B R Richardson | Ymddiriedolwr | 03 March 2023 |
|
|
||||
Lucy Farrimond | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|
||||
Tim Cooke | Ymddiriedolwr | 21 February 2020 |
|
|
||||
Gertraud M Rimmer | Ymddiriedolwr | 05 June 2013 |
|
|
||||
Rosalie Garner | Ymddiriedolwr | 16 August 2012 |
|
|
||||
ROGER J RIMMER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.