ymddiriedolwyr 12TH COLCHESTER SEA SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1050322
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laurence Dove | Cadeirydd | 15 June 2016 |
|
|
||||
Tyler Glorfindel | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Simon Newman | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
Nicole Gansbuhler | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
Laura Stewart-Thomas | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
CLARK CAMPBELL | Ymddiriedolwr | 04 February 2013 |
|
|
||||
DUNCAN KURY | Ymddiriedolwr | 04 February 2013 |
|
|
||||
ALLI KURY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.