ymddiriedolwyr THE CARELINE APPEAL FUND
Rhif yr elusen: 1050433
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARAH JANE JAMIESON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Patricia Roselina Ashby Rudd | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||
Simon Loveless | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||
Gillian Loveless | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Linda Denise Summers | Ymddiriedolwr | 19 March 2015 |
|
|
||||
Martin Nigel James Summers | Ymddiriedolwr | 19 March 2015 |
|
|
||||
Allyson Wates | Ymddiriedolwr | 20 March 2014 |
|
|
||||
Valerie Hodge | Ymddiriedolwr | 20 March 2014 |
|
|
||||
Deborah Dunford Mrs | Ymddiriedolwr | 09 September 2012 |
|
|
||||
CHARLES JAMIESON | Ymddiriedolwr | 09 September 2012 |
|
|
||||
JENNY MYERS | Ymddiriedolwr | 23 July 2011 |
|
|
||||
JOHN ALFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANNIE LOVELASS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JAMES JOSEPH WELD | Ymddiriedolwr |
|
||||||
VALERIE BLANDAMER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.