Hanes ariannol BETHESDA EVENTIDE HOMES IPSWICH
Rhif yr elusen: 1051043
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £972.07k | £1.05m | £1.11m | £1.14m | £1.39m | |
|
Cyfanswm gwariant | £978.33k | £1.06m | £1.13m | £1.17m | £1.31m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £187.92k | £167.41k | £103.79k | £82.70k | £57.56k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £46.29k | £103.82k | £48.74k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.04k | £207 | £23.02k | £49.67k | £32.12k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £968.66k | £1.05m | £1.07m | £1.09m | £1.34m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £104 | £59 | £446 | £198 | £590 | |
|
Incwm - Arall | £1.27k | £2.92k | £19.98k | £0 | £19.12k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.99k | £0 | £18.30k | £22.00k | £31.49k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £978.33k | £1.06m | £1.13m | £1.17m | £1.31m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.18k | £7.00k | £0 | £0 | £8.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.