ymddiriedolwyr THE UNIVERSITY OF THE THIRD AGE TAUNTON (U3A)
Rhif yr elusen: 1051405
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Anthony Tompsett | Cadeirydd | 11 June 2024 |
|
|
||||
Patricia Margaret Kenward | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||
Martin Straus | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||
Robert Paul Dinham | Ymddiriedolwr | 11 January 2022 |
|
|
||||
Pat Mabberley | Ymddiriedolwr | 15 January 2021 |
|
|
||||
Lynn Rose Kitson | Ymddiriedolwr | 08 October 2019 |
|
|
||||
Doreen Jean Roberts | Ymddiriedolwr | 04 October 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.