Hanes ariannol EPWORTH THURLOW PRE-SCHOOL PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1051566
Mae'r elusen yn ansolfent
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £50.68k | £50.26k | £51.97k | £46.92k | £50.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £44.97k | £45.06k | £54.78k | £53.36k | £57.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £38.48k | £31.81k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.