Hanes ariannol OASIS COMMUNITY CHURCH (WORKSOP)
Rhif yr elusen: 1052626
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £97.50k | £141.07k | £205.08k | £387.01k | £217.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £99.59k | £138.07k | £191.87k | £179.59k | £230.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £12.00k | £11.49k | £15.00k | £16.00k | £8.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.50k | £10.50k | £50.00k | £116.25k | £27.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.