Hanes ariannol GREENWICH ASSOCIATION OF DISABLED PEOPLES CENTRE FOR INDEPENDENT LIVING
Rhif yr elusen: 1052814
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £582.52k | £241.46k | £144.11k | £133.06k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £724.94k | £262.92k | £157.42k | £69.32k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | £103.90k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £103.02k | £142.14k | £117.02k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £329.95k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £118.03k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £134.52k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £678.97k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £45.97k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.