Dogfen lywodraethu GREENWICH ASSOCIATION OF DISABLED PEOPLES CENTRE FOR INDEPENDENT LIVING
Rhif yr elusen: 1052814
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 27/05/1995 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04/12/2007 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 15/02/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/02/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/10/2013
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE WELFARE OF DISABLED PEOPLE WHO LIVE, WORK OR STUDY PRIMARILY WITHIN THE LONDON BOROUGH OF GREENWICH, INCLUDING BY ASSISTING SUCH PERSONS TO OBTAIN THEIR FULL RIGHTS AND PRIVILEGES AS CITIZENS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
GREENWICH
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.