ymddiriedolwyr MARY WARNER'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1052895
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMES PETER GREENWELL | Cadeirydd |
|
||||||
GRAHAM PARKER | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|||||
RICHARD LAWRENCE GEORGE BERTRAM | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|||||
CLARE INNES | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|||||
FIONA SUSAN RAISON | Ymddiriedolwr | 07 November 2019 |
|
|||||
BEVERLEY ANNE HOUGH | Ymddiriedolwr | 16 March 2016 |
|
|||||
ALI WATSON | Ymddiriedolwr | 19 April 2013 |
|
|||||
REBECCA MARIE GREENWELL | Ymddiriedolwr | 19 June 2012 |
|
|
||||
Dr KENNETH PHILIP YATES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RHONA JENNIFER STURROCK | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.