Hanes ariannol DISABILITY TIMES TRUST
Rhif yr elusen: 1052955
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/07/2017 | 28/07/2018 | 28/07/2019 | 28/07/2020 | 28/07/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £156.77k | £182.30k | £68.01k | £2 | £7.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £687.98k | £573.44k | £470.51k | £129.05k | £46.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £141.03k | £176.14k | £66.86k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £15.74k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.