ymddiriedolwyr THE RACE EQUALITY CENTRE
Rhif yr elusen: 1053154
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SURINDER SHARMA | Cadeirydd |
|
|
|||||
Gail Pringle | Ymddiriedolwr | 09 September 2021 |
|
|
||||
Wajeeda Yusuf | Ymddiriedolwr | 09 September 2021 |
|
|
||||
Mokhtar Hussain | Ymddiriedolwr | 09 September 2021 |
|
|||||
Marcus Solanki Chair | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|||||
Camille London-Miyo | Ymddiriedolwr | 03 January 2020 |
|
|
||||
Dyal Bagri | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|||||
Learie Gonsalves | Ymddiriedolwr | 08 October 2018 |
|
|
||||
Ashok Mohindra | Ymddiriedolwr | 08 October 2018 |
|
|
||||
CANON IRVING RICHARDS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KATHRYN JANE HART | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHANDRANESAN PRIYANATH THAMOTHERAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.