Hanes ariannol VIVA NETWORK
Rhif yr elusen: 1053389
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.70m | £2.65m | £2.86m | £3.37m | £2.23m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.68m | £2.89m | £2.60m | £2.44m | £2.74m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.50m | £1.56m | £1.53m | £1.18m | £1.10m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £645.51k | £630.23k | £955.72k | £723.17k | £725.93k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £27.96k | £27.51k | £9.69k | £13.62k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.02m | £1.99m | £1.88m | £1.52m | £1.49m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.69k | £2.88k | £2.47k | £2.52k | £9.50k | |
|
Incwm - Arall | £121 | £1.16k | £10.14k | £1.11m | £2.74k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.38m | £2.57m | £2.31m | £2.16m | £2.43m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £303.14k | £316.27k | £284.02k | £274.02k | £307.31k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.19k | £18.52k | £13.31k | £14.89k | £16.13k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.47m | £1.81m | £1.61m | £1.40m | £1.71m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.