Dogfen lywodraethu WECIL LTD
Rhif yr elusen: 1053515
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (23 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 7 MAR 1995 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 18 JAN 1996, 18 NOV 2005, 11 JAN 2008 AND 16 SEPT 2010. AS AMENDED ON 21 SEP 2020 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06 OCT 2022
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF PERSONS PRINCIPALLY WITHIN THE WEST OF ENGLAND WHO ARE DISABLED BY PROVIDING OR ENCOURAGING THE PROVISION OF SERVICES WHICH FACILITATE INDEPENDENCE IN DAILY LIVING ACTIVITIES, ACTIVE PARTICIPATION IN, AND FULL INTEGRATION INTO SOCIETY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
WEST OF ENGLAND
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.