Hanes ariannol THE CHILD ACCIDENT PREVENTION TRUST
Rhif yr elusen: 1053549
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £288.37k | £291.36k | £276.03k | £314.73k | £308.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £268.87k | £281.28k | £264.17k | £277.11k | £290.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £21.99k | £47.98k | £19.99k | £75.04k | £89.83k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £107.58k | £77.35k | £56.00k | £56.00k | £110.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.