Hanes ariannol THE WISTOW NEW JUBILEE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1053880
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (84 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.29k | £18.71k | £7.36k | £14.45k | £15.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.56k | £17.53k | £13.45k | £10.75k | £13.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £1.00k | £2.54k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.