Hanes ariannol WOMEN'S AID FEDERATION OF ENGLAND
Rhif yr elusen: 1054154
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (9 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.69m | £5.48m | £10.09m | £6.24m | £5.40m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.02m | £5.24m | £6.17m | £5.60m | £6.79m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £17.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.89m | £620.53k | £1.09m | £702.30k | £675.56k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.19m | £1.32m | £4.90m | £2.18m | £1.88m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £393.50k | £459.07k | £273.60k | £762.74k | £536.58k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.10m | £3.70m | £4.88m | £3.30m | £2.98m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £711 | £977 | £270 | £97 | £3.41k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £43.55k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £41.76k | £160.20k | £307.45k | £321.61k | £109.85k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.63m | £4.51m | £5.51m | £4.77m | £5.78m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £382.63k | £733.62k | £663.05k | £416.52k | £562.71k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £52.46k | £43.88k | £26.19k | £14.20k | £19.35k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.04m | £1.60m | £1.60m | £0 | £757.66k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £413.92k | £447.62k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.