Hanes ariannol WISH
Rhif yr elusen: 1054621
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £168.55k | £177.91k | £233.47k | £216.64k | £241.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £156.60k | £149.81k | £233.35k | £257.52k | £236.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £151.99k | N/A | N/A | N/A | £63.67k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £60.49k | N/A | £63.67k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.