ymddiriedolwyr CALLINGTON AMATEUR DRAMA SOCIETY
Rhif yr elusen: 1054831
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julie Dawn Baldwin | Cadeirydd | 09 March 2023 |
|
|
||||
Chris Ley | Ymddiriedolwr | 07 August 2024 |
|
|||||
Teresa Wilcox | Ymddiriedolwr | 15 March 2024 |
|
|
||||
Donna Plant | Ymddiriedolwr | 15 March 2024 |
|
|
||||
Allana Frances Hansell | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Marie Moore | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Pauline Thomas | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Kim Mayer | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.