Hanes ariannol Via Residential Ltd
Rhif yr elusen: 1055486
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (77 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.08m | £1.11m | £705.40k | £1.28m | £1.35m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.19m | £1.22m | £973.12k | £1.53m | £1.76m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.02m | N/A | £668.58k | £1.27m | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.40k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.07m | £1.11m | £705.04k | £1.27m | £1.35m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £3.40k | £3.25k | £360 | £13.59k | £2.41k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.19m | £1.22m | £973.12k | £1.53m | £1.76m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.50k | £0 | £5.36k | £4.79k | £4.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.