Dogfen lywodraethu HAMPSHIRE ASSOCIATION FOR THE CARE OF THE BLIND
Rhif yr elusen: 1055498
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 27 MARCH 1996 AS AMENDED 7 MAY 1996, 21 OCTOBER 2003, 18 OCTOBER 2007 AND 13 OCTOBER 2009
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF BLIND, PARTIALLY SIGHTED, SIGHT IMPAIRED AND OTHER PEOPLE, WHOSE SIGHT IS AT RISK, LIVING IN ENGLAND, WITH PARTICULAR REGARD TO THOSE IN HAMPSHIRE
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
SOUTH OF ENGLAND, PRIMARILY HAMPSHIRE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.