ymddiriedolwyr Ruislip Turtles Swimming Club
Rhif yr elusen: 1055585
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heather Jayne Johnston | Cadeirydd | 25 June 2022 |
|
|
||||
Ajay Joginipally | Ymddiriedolwr | 24 June 2023 |
|
|
||||
Fiona Ruth Macintyre | Ymddiriedolwr | 25 June 2022 |
|
|
||||
Cheryl Anne Lee | Ymddiriedolwr | 09 June 2018 |
|
|
||||
Terry Mark Cheshire | Ymddiriedolwr | 15 September 2017 |
|
|
||||
Peter John William Horne | Ymddiriedolwr | 21 May 2016 |
|
|
||||
Bijan Ghorbanian | Ymddiriedolwr | 21 May 2016 |
|
|||||
Andrew Mark Wallis | Ymddiriedolwr | 21 May 2016 |
|
|
||||
Rosemary Ann Noyes | Ymddiriedolwr | 21 May 2016 |
|
|
||||
Linda Susan Clarke | Ymddiriedolwr | 21 May 2016 |
|
|
||||
DAVID LEE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.