Hanes ariannol CYLCH MEITHRIN CAER ELEN (HWLFFORDD)
Rhif yr elusen: 1055735
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (62 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.46k | £57.74k | £49.46k | £84.76k | £83.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.72k | £44.03k | £62.84k | £82.32k | £82.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £43.21k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £500 | N/A | N/A | £750 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.